KRS 0000226943
NIP5782872951
REGON28000119800000
NazwaSTOWARZYSZENIE "POGRODZIE DLA PRZYSZŁOŚCI" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOGRODZIE DLA PRZYSZŁOŚCI
Data rejestracji 04 lut 2005 (20 lat temu) 04 lut 2005
Data usunięcia 13 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, POGRODZIE, 82-340, TOLKMICKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #9319 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADOROTA MARIA FIJAŁKOWSKA
Beneficjent
AGNIESZKA IWONA PIECHOCKA
Beneficjent
PIOTR MICHAŁ ZDYB
Beneficjent
TERESA ŚLĘZAK
Beneficjent
ANNA CHROBAK
Beneficjent
ANNA CHROBAK
zgłaszający - członek zarządu
PAULINA MARIA CEGIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2023-09-19
2023-12-13
JOANNA KATARZYNA KARCZ
Członek Organu Nadzoru
2023-09-19
2023-12-13
MONIKA SPARZAK
Członek Organu Nadzoru
2023-09-19
2023-12-13
ROBERT DZIWOSZ
Członek Organu Nadzoru
2005-02-04
2020-02-11
MIROSŁAW KLEMENS RYDZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-04
2020-02-11
JADWIGA CHROBAK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-04
2020-02-11
PRZEMYSŁAW JERZY CEGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-02-11
2023-07-26
JOANNA KATARZYNA KARCZ
Członek Organu Nadzoru
2020-02-11
2023-07-26
MONIKA SPARZAK
Członek Organu Nadzoru
2020-02-11
2023-07-26
ANNA MARZENA CHROBAK
Likwidator
2023-06-21
2023-12-13
PRZEMYSŁAW JERZY CEGIELSKI
Likwidator
2023-06-21
2023-12-13
ALICJA BEATA NATKANIEC
Likwidator
2023-06-21
2023-12-13
DOROTA MARIA FIJAŁKOWSKA
Beneficjent
CZŁONEK
AGNIESZKA IWONA PIECHOCKA
Beneficjent
SEKRETARZ
PIOTR MICHAŁ ZDYB
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA
TERESA ŚLĘZAK
Beneficjent
SKARBNIK
ANNA CHROBAK
Beneficjent
PREZES STOWARZYSZENIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE I AKTY PRAWNE, ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I MAJĄTKOWE PODPISUJĄ W IMIENIU STOWARZYSZENIA PREZES I SEKRETARZ, WZGLĘDNIE PREZES I SKARBNIK LUB NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA PREZESA W JEGO IMIENIU ZASTĘPSTWIE WICEPREZES STOWARZYSZENIA.
BEATA CIOŁEK
WICEPREZES
2014-03-05
2020-02-11
ALICJA NATKANIEC
SEKRETARZ
2014-03-05
2020-02-11
TERESA ŚLĘZAK
SKARBNIK
2014-03-05
2023-06-21
GRAŻYNA PAŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-05
2020-02-11
ANNA MARZENA CHROBAK
PREZES ZARZĄDU
2020-02-11
2023-06-21
PIOTR MICHAŁ ZDYB
ZASTĘPCA PREZESA
2020-02-11
2023-06-21
AGNIESZKA IWONA PIECHOCKA
SEKRETARZ
2020-02-11
2023-06-21
DOROTA MARIA FIJAŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-11
2023-06-21
JERZY WŁADYSŁAW GAJEWSKI
PREZES
2005-02-04
2014-03-05
WOJCIECH REMIGIUSZ PAŁKA
WICEPREZES
2005-02-04
2014-03-05
2005-02-04
2023-06-21
STOWARZYSZENIE "POGRODZIE DLA PRZYSZŁOŚCI"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie