KRS 0000226718
NIP5252317549
REGON14001082000000
NazwaECRIS POLSKA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECRIS POLSKA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 sty 2005 (20 lat temu) 21 sty 2005
Data usunięcia 18 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FREZERÓW, 2, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MONIKA.ZATORSKA@ECRISPOLSKA.PL
Dane podatkowe
NIP 5252317549
data rejestracji 01 sty 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJECRIS AB
Wspólnik
2005-01-21
2019-10-18
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁ
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ BORUTA
Wspólnik
2005-01-21
2018-05-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ KONDRAT
Wspólnik
2005-01-21
2018-05-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ULF BERTIL TAUBE
Likwidator
2018-10-04
2019-10-18
KARL MAGNUS RAMFELT
Likwidator
2018-10-04
2019-10-18
LARS ERIK WIKSTRÖM
Członek Organu Nadzoru
2007-04-13
2009-01-22
BENNY GUNNAR AVERPIL
Członek Organu Nadzoru
2007-04-13
2009-01-22
LARS MAGNUS WIKSTRÖM
Członek Organu Nadzoru
2007-04-13
2014-09-25
JAN CHRISTER ANDERSSON
Członek Organu Nadzoru
2007-04-13
2014-09-25
ANDRZEJ KONDRAT
Członek Organu Nadzoru
2007-04-13
2014-09-25
LARS HAKAN NILSSON
Członek Organu Nadzoru
2009-01-22
2014-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE
HANS JOACHIM HARTMANN
PREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2006-07-06
HANS JOACHIM HARTMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-06
2007-04-13
JAN CHRISTER ANDERSSON
PREZES ZARZĄDU
2006-07-06
2007-04-13
KARL MAGNUS RAMFELT
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2018-10-04
ULF BERTIL TAUBE
PREZES ZARZĄDU
2009-01-22
2018-10-04
HANS JOACHIM HARTMANN
PREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2009-01-22
ANDRZEJ KONDRAT
WICE-PREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2007-04-13
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ BORUTA
WICE-PREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2007-04-13
2005-01-21
2018-10-04
ECRIS POLSKA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-21
2005-08-05
DOBRA, 56/58, WARSZAWA, 01-312, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-05
2006-09-06
DOBRA, 56/68, WARSZAWA, 00-312, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-06
2006-10-11
MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-52, LUBLIN, POLSKA
2006-10-11
2015-08-11
MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-952, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie