KRS 0000226671
NIP5291697042
REGON01590106500000
NazwaASC AGENCJA SPRZEDAŻY I CONSULTINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASC AGENCJA SPRZEDAŻY I CONSULTINGU
Data rejestracji 19 sty 2005 (20 lat temu) 19 sty 2005
Data usunięcia 24 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-769, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWspólnik
2005-01-19
2005-09-15
100 UDZIAŁÓW PO 500 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
01621520200000
WALDEMAR ANDREAS ROTH
Wspólnik
2005-09-15
2008-07-30
100 (STO) PO 500 PLN KAŻDY, ŁĄCZNIE 50.000 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
WOJCIECH GRZEGORZ URBAŃSKI
Wspólnik
2005-09-15
2006-12-19
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) PO 500,- PLN KAŻDY, ŁĄCZNIE 17.000,- PLN (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY)
FRIEDBERT RIEDEL
Wspólnik
2006-08-10
2006-12-19
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) PO 500,- PLN KAŻDY, ŁĄCZNIE 16.500,- PLN (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
DAMARIS SCHNEIDER
Wspólnik
2008-07-30
2016-01-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
KAROLINA URBAŃSKA
Wspólnik
2008-07-30
2011-03-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
NELLY ROTH
Wspólnik
2011-03-10
2016-01-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
WALDEMAR ANDREAS MANHART
Wspólnik
2016-01-18
2019-10-24
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
1960-03-30
HENRYK PAWEŁ FRANCZAK
Wspólnik
2016-01-18
2019-10-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
DAMARIS SCHNEIDER
Prokurent
2011-03-10
2019-10-24
SAMOISTNA
DARIUSZ LEWANDOWSKI
Prokurent
2012-12-21
2016-01-18
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO
WOJCIECH GRZEGORZ URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-19
2011-03-10
WALDEMAR ANDREAS MANHART
PREZES ZARZĄDU
2008-07-30
2019-10-24
HENRYK PAWEŁ FRANCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2019-10-24
2005-01-19
2006-08-10
"ASC ADLER SOCIAL COACHING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-10
2006-12-19
DIRECT INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-19
2016-01-18
ASC AGENCJA SZKOLEŃ I CONSULTINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-19
2006-08-10
DWORSKA, 4, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-827, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
2006-08-10
2011-03-10
TURECKA, 21, JANINÓW, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
2011-03-10
2016-01-18
DĘBOWA, 20, LIPOWA, 49-120, DĄBROWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie