KRS 0000226276
NIP7251891477
REGON47330031300000
NazwaTRANSITPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANSITPOLAND
Data rejestracji 14 sty 2005 (20 lat temu) 14 sty 2005
Data usunięcia 30 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOMIEJSKA, 8, ŁÓDŹ, 91-061, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄUNIONTRANSIT S.R.L.
Wspólnik
2005-01-14
2006-05-15
500 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
JACEK MICHALAK
Wspólnik
2006-05-15
2006-09-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00ZŁ
SŁAWOMIR KONRAD ŚNIEGULA
Wspólnik
2006-09-26
2008-06-24
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁ
MAGDALENA IWONA ŚNIEGULA
Wspólnik
2006-09-26
2008-06-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MARLENA KATARZYNA NAPIERAŁA
Wspólnik
2008-06-24
2016-09-30
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH
RAJMUND ŁUKASZ NAPIERAŁA
Wspólnik
2008-06-24
2016-09-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
BEATA EWA STAWIARSKA
Prokurent
2005-01-14
2006-01-12
PROKURA SAMOISTNA
MARLENA KATARZYNA NAPIERAŁA
Prokurent
2006-01-12
2008-05-21
SAMOISTNA
SŁAWOMIR KONRAD ŚNIEGULA
Prokurent
2006-12-05
2008-06-24
SAMOISTNA
RAJMUND ŁUKASZ NAPIERAŁA
Prokurent
2008-06-24
2016-09-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAŁGORZATA BUBŁYK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-05
2008-05-21
MARLENA KATARZYNA NAPIERAŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-05-21
2015-08-17
PATRIZIA CAIROLA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-14
2006-05-15
SŁAWOMIR KONRAD ŚNIEGULA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-15
2006-12-05
2005-01-14
2006-05-15
"UNIONTRANSIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-14
2006-09-26
6-GO SIERPNIA, 2/4, ŁÓDŹ, 90-422, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-09-26
2008-06-24
ZAMENHOFA, 21, ŁÓDŹ, 90-511, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie