KRS 0000226263
NIP5361912707
REGON32000573900000
NazwaWIOSKI SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIOSKI SENIORA
Data rejestracji 14 sty 2005 (20 lat temu) 14 sty 2005
Data usunięcia 14 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SEROCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWJAROSŁAW STANISŁAW JANIEC
Wspólnik
2005-01-14
2014-10-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JACEK DARIUSZ PSZCZÓŁKA
Wspólnik
2005-01-14
2013-01-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ ANTONI BŁAŻKOWSKI
Wspólnik
2013-01-11
2022-09-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW STANISŁAW JANIEC
PREZES ZARZĄDU
2005-01-14
2013-01-11
JACEK DARIUSZ PSZCZÓŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-14
2013-01-11
PAWEŁ ANTONI BŁAŻKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-11
2022-09-14
2005-01-14
2013-01-11
PJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-14
2013-01-11
SŁONECZNA, 13, PUSTKOWO, 72-345, REWAL, POLSKA
2013-01-11
2017-02-01
PUŁTUSKA, 25, SEROCK, 05-140, SEROCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie