KRS 0000226038
NIP6252271138
REGON24003046900000
NazwaSTOWARZYSZENIE INICJTYW KULTURALNYCH W LIKWIADCJI
Krótka nazwaINICJTYW KULTURALNYCH W LIKWIADCJI
Data rejestracji 31 sty 2005 (20 lat temu) 31 sty 2005
Data usunięcia 16 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 11 LISTOPADA, 8, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WIESŁAWA ANNA KONOPELSKA
Likwidator
2019-01-07
2019-10-16
JAN BOGUSŁAW POWAŁKA
Likwidator
2019-01-07
2019-10-16
HALINA WIKTOR KUBASIK
Likwidator
2019-01-07
2019-10-16
BOGUSŁAWA KARECIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-31
2006-09-15
MAREK ŁATA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-31
2019-10-16
MAGDALENA JAWOREK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-31
2008-11-13
ANNA DITTMER
Członek Organu Nadzoru
2006-09-15
2008-11-13
KAMILA WALIGÓRA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-13
2019-10-16
BOŻENA LEMPA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-13
2019-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA W JEGO IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PRZEMYSŁAW OLESIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-13
2013-08-06
STANISŁAW MICHALSKI
SEKRETARZ
2008-11-13
2018-08-24
ŁUKASZ KRZYSZTOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-13
2010-09-10
RAFAŁ KUTOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-10
2018-08-24
JAN POWAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-31
2019-01-07
HALINA WIKTOR KUBASIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-31
2019-01-07
ROBERT SIEDLECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-31
2008-11-13
WIESŁAWA KONOPELSKA
WICEPREZES
2008-11-13
2019-01-07
ANNA JAWORSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-06
2018-08-24
2005-01-31
2019-01-07
STOWARZYSZENIE INICJTYW KULTURALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie