KRS 0000226031
REGON35690443800000
NazwaCONEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONEL
Data rejestracji 12 sty 2005 (20 lat temu) 12 sty 2005
Data usunięcia 14 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK KLEPARSKI, 4, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5530A RESTAURACJE #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANTONINA DUL KISCHEL
Wspólnik
2005-01-12
2016-04-14
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000ZŁ
RAFAŁ MACHAJ
Wspólnik
2005-01-12
2006-05-31
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000ZŁ
STANISŁAW GARLAK
Wspólnik
2006-05-31
2016-04-14
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
RAFAŁ MACHAJ
PREZES ZARZĄDU
2005-01-12
2006-05-31
STANISŁAW GARLAK
PREZES
2006-05-31
2016-04-14
2005-01-12
2006-05-31
SZEROKA, 39, KRAKÓW, 31-053, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie