KRS 0000225954
NIP6572671980
REGON26000665600000
NazwaMERQUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMERQUS
Data rejestracji 20 sty 2005 (20 lat temu) 20 sty 2005
Data usunięcia 17 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRNA, 1, KOŃSKIE, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 64000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #72 INFORMATYKA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIUSZ STANISŁAW JABŁOŃSKI
Wspólnik
2005-01-20
2007-02-23
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000,00 ZŁ
RAFAŁ MARIUSZ MULARCZYK
Wspólnik
2007-02-23
2010-11-17
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200,00 ZŁ
Wspólnik
2007-02-23
2010-11-17
448 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.800,00 ZŁ
29243912300000
STANISŁAW WOŹNIAK
Likwidator
2010-03-03
2010-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR PAWEŁ KUBICKI
PREZES
2005-01-20
2005-12-16
MARIUSZ STANISŁAW JABŁOŃSKI
PREZES
2005-12-16
2007-02-23
ADAM PAWEŁ KROSZCZYŃSKI
WICEPREZES
2005-12-16
2007-02-23
RAFAŁ MARIUSZ MULARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-23
2010-03-03
JAROSŁAW MICHAŁ WOŹNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-23
2010-03-03
2005-01-20
2007-02-23
"M - BOX" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-23
2010-03-03
MERQUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-20
2007-02-23
KUJAWSKA, 19, KIELCACH, 25-344, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie