KRS 0000225677
NIP5252320669
REGON14000048300000
NazwaFUNDACJA BEDNARSKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBEDNARSKA
Data rejestracji 06 sty 2005 (20 lat temu) 06 sty 2005
Data usunięcia 12 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres BEDNARSKA, 11, WARSZAWA, 00-310, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252320669
data rejestracji 06 sty 2005
status Zwolniony
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #592 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHMAGDALENA FRANKENBERG BARANIK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-06
2020-10-12
HENRYK MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-06
2007-02-01
PAWEŁ SKRZYPEK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-06
2019-04-09
KRYSTYNA BENTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-06
2020-10-12
BOŻENA KOLASIŃSKA
Likwidator
2019-12-18
2020-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA DOROTA WINIARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-06
2007-02-01
ADAM CEGIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-06
2019-04-09
BEATA LIDIA KLATKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-06
2019-12-18
BOŻENA KOLASIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-06
2019-12-18
JERZY KNETIG
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-06
2019-12-18
2005-01-06
2019-12-18
FUNDACJA BEDNARSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie