KRS 0000225418
NIP7770003498
REGON63205685300000
NazwaINPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINPOZ
Data rejestracji 06 sty 2005 (20 lat temu) 06 sty 2005
Data usunięcia 06 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TUŻYCKA, 8, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2941B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2943B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI MECHANICZNYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5188Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADANIEL KRZYSZTOF WIELGUS
Wspólnik
2005-01-06
2013-04-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
EDWARD MARIAN BARTCZAK
Wspólnik
2005-01-06
2005-11-15
163 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.150 PLN
TOMASZ MAREK PAWELCZAK
Wspólnik
2005-11-15
2013-04-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
LEON MARIAN GAJEWSKI
Wspólnik
2013-04-17
2018-04-06
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
STANISŁAW ROGALSKI
Prokurent
2013-04-17
2018-04-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
DANIEL KRZYSZTOF WIELGUS
PREZES SPÓŁKI
2005-01-06
2011-11-10
EDWARD MARIAN BARTCZAK
ZASTĘPCA PREZESA SPÓŁKI
2005-01-06
2005-11-15
TOMASZ MAREK PAWELCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-11-15
2011-11-10
LEON MARIAN GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-10
2018-04-06
2005-01-06
2005-11-15
PLATYNOWA, 21, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
2005-11-15
2008-10-10
RYDYGIERA, 12, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA
2008-10-10
2011-11-10
CHŁODNA, 35/37, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-10
2013-04-17
WEJNERTA, 21/23, WARSZAWA, 02-619, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie