KRS 0000225381
NIP9211768493
REGON95106624400000
NazwaE.P.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE.P.P.
Data rejestracji 30 gru 2004 (20 lat temu) 30 gru 2004
Data usunięcia 31 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ODRODZENIA, 7, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZDZISŁAW ANTONI MARCZUK
Wspólnik
2004-12-30
2010-01-05
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ
JAN PASKA
Wspólnik
2004-12-30
2010-01-05
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
WACŁAW JÓZEF MUCHA
Wspólnik
2004-12-30
2010-01-05
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
MAŁGORZATA JANINA MIAŻDŻYK
Wspólnik
2010-01-05
2019-07-31
5 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2500,00
TUERKER SAHIN
Wspólnik
2010-01-05
2019-07-31
45 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 22500,00
KRZYSZTOF RYSZARD KOZAK
Prokurent
2010-06-15
2011-01-21
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA
ZDZISŁAW ANTONI MARCZUK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-30
2010-01-05
MAŁGORZATA JANINA MIAŻDŻYK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-05
2010-06-15
SAIT SAHIN
PREZES ZARZĄDU
2010-06-15
2019-07-31
2004-12-30
2010-01-05
"BUDZEL" ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-30
2010-01-05
RADOSNA, 6, TOMASZÓW LUBELSKI, 22-600, TOMASZÓW LUBELSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie