KRS 0000225174
NIP9372184573
REGON07217808700000
Nazwa"AGENCJA POŻARNICZA GEJZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaAGENCJA POŻARNICZA GEJZER
Data rejestracji 30 gru 2004 (20 lat temu) 30 gru 2004
Data usunięcia 17 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 280000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (43)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAWspólnik
2004-12-30
2010-07-06
168 UDZIAŁÓW X 1.000,00 ZŁ = 168.000,00 ZŁ
00045252900000
RUDOLF FRANCISZEK KRAUS
Wspólnik
2004-12-30
2016-11-17
56 UDZIAŁÓW X 1.000,00 ZŁ = 56.000,00 ZŁ
JAN RUDNICKI
Wspólnik
2004-12-30
2016-11-17
56 UDZIAŁÓW X 1.000,00 ZŁ = 56.000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-07-06
2016-11-17
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168.000,00 ZŁOTYCH
24139111700000
JAN RUDNICKI
Prokurent
2005-07-20
2007-03-12
ŁĄCZNA
RUDOLF FRANCISZEK KRAUS
Prokurent
2005-07-20
2008-07-16
ŁĄCZNA
PRZEMYSŁAW DOMINIK JASKÓLSKI
Prokurent
2007-03-12
2010-03-08
JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. II. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE W PRZYPADKU NABYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRAW O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) BĄDŹ ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI TĘ KWOTĘ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM, A W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ NABYCIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), JEDNYM Z DZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU MUSI BYĆ ZAWSZE PREZES ZARZĄDU.
JERZY PALA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-30
2005-07-20
JAN RUDNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-30
2005-07-20
RUDOLF FRANCISZEK KRAUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-30
2005-07-20
ANDRZEJ JASKÓLSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-20
2010-07-06
WIKTOR KAZIMIERZ KAŁAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-08
2010-07-06
PRZEMYSŁAW DOMINIK JASKÓLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-08
2010-07-06
WIKTOR KAZIMIERZ KAŁAT
PREZES ZARZĄDU
2010-07-06
2016-11-17
2004-12-30
2010-10-22
KRAKOWSKA, 68, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2010-10-22
2014-11-14
KUSTRONIA, 40, BIELSKO-BIAŁA, 43-316, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie