KRS 0000225162
NIP5472017631
REGON24000724600000
NazwaFIRST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRST
Data rejestracji 29 gru 2004 (20 lat temu) 29 gru 2004
Data usunięcia 18 mar 2022 18 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIECZYSŁAWA STANCLIKA, 2, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1180000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5472017631
data rejestracji 25 sty 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWNICOLA FANELLI
zgłaszający - prokurent
NICOLA FANELLI
Beneficjent
MAGAM A/S
Wspólnik
2005-09-16
2010-01-27
2.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.180.000,00 PLN
TREMANE LIMITED
Wspólnik
2010-01-27
2022-03-18
2.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.180.000,00 ZŁ
DAVID JAMES BULL
Wspólnik
2004-12-29
2005-09-16
DWA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
NICOLA FANELLI
Wspólnik
2004-12-29
2009-06-17
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
BEATA KATARZYNA BADYŃSKA
Prokurent
2006-04-27
2022-03-18
PROKURA SAMOISTNA
NICOLA FANELLI
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA CO NAJMNIEJ 75% UDZIAŁÓW W PODMIOCIE POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD LUB WYWIERAJĄCA ZNACZNY WPŁYW NA SPÓŁKĘ POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DWUOSOBOWO, NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ, C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, D) PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI NA ZASADZIE REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ.
DAVID JAMES BULL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-29
2010-06-01
MICHELE BOMBARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-14
2012-06-26
NICOLA FANELLI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-29
2022-03-18
BEATA BADYŃSKA LIPOWCZAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-29
2006-04-27
2004-12-29
2016-08-03
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 6, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie