KRS 0000225147
NIP6671683880
REGON31162541700000
NazwaBOVI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOVI POLSKA
Data rejestracji 04 sty 2005 (20 lat temu) 04 sty 2005
Data usunięcia 29 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CENTRALNA, 27, GUTOWO MAŁE, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6671683880
data rejestracji 13 gru 2004
status Czynny
09114020040000360279378628
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMIJAIME VALLIN COBO
Wspólnik
2005-01-04
2016-03-31
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
MACIEJ PAWŁOWSKI
Wspólnik
2016-03-31
2019-01-29
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ
MARIA MAGDALENA PAWŁOWSKA
Beneficjent
MACIEJ JERZY PAWŁOWSKI
Beneficjent
MACIEJ JERZY PAWŁOWSKI
reprezentant
MARIA MAGDALENA PAWŁOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MACIEJ JERZY PAWŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAIME VALLIN COBO
PREZES ZARZĄDU
2005-01-04
2016-03-31
MACIEJ PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-31
2019-01-29
2005-01-04
2006-10-05
KILIŃSKIEGO, 8, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie