KRS 0000224944
REGON35689851900000
NazwaDRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRACO
Data rejestracji 28 gru 2004 (20 lat temu) 28 gru 2004
Data usunięcia 02 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ASTRONOMÓW, 3, WARSZAWA, 01-402, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5186Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6420 TELEKOMUNIKACJA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNAPAWEŁ JANUSZ CZAJOWSKI
Wspólnik
2004-12-28
2018-02-02
450 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY. ŁĄCZNIE POSIADA 45000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LESZEK SŁĄBA
Wspólnik
2004-12-28
2018-02-02
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY. ŁĄCZNIE POSIADA 5000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
CEZARY PODLASIN
Kurator
2014-04-18
2018-02-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC CO NAJMNIEJ WE DWÓCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN WRAZ Z PROKURENTEM.
PAWEŁ JANUSZ CZAJOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-28
2013-09-09
2004-12-28
2007-12-05
SERENO FENNA, 5, KRAKÓW, 31-143, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie