KRS 0000224831
REGON00013616500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK SPÓŁDZIELCA" W OLSZTYNIE UL.KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 15 W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK SPÓŁDZIELCA" W OLSZTYNIE UL.KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 15
Data rejestracji 03 sty 2005 (20 lat temu) 03 sty 2005
Data usunięcia 14 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres K.WYSZYŃSKIEGO, 15, OLSZTYN, 10-456, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #55 HOTELE I RESTAURACJE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCHMIROSŁAW ANDRZEJ JĘDRYSZCZAK
Likwidator
2007-02-13
2007-12-14
ALICJA SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-03
2007-12-14
ELŻBIETA LUCYNA DASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-03
2007-12-14
WALDEMAR KLESZCZ
Członek Organu Nadzoru
2005-01-03
2007-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA
DANUTA BARBARA ROMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-03
2007-02-13
HANNA STANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-03
2007-02-13
2005-01-03
2007-02-13
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK SPÓŁDZIELCA" W OLSZTYNIE UL.KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 15
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie