KRS 0000224711
NIP8522425085
REGON81270474100000
Nazwa"TIREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTIREX
Data rejestracji 03 sty 2005 (20 lat temu) 03 sty 2005
Data usunięcia 06 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1905 ROKU, 45, KIELCE, 25-802, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8522425085
data rejestracji 01 sie 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 wrz 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCHŁUCJA PLUCIŃSKA
Wspólnik
2005-01-03
2006-08-17
517 (PIĘĆSET SIEDEMNAŚCIE)UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 25.850 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
ELIASZ JÓZEF GOŹDZIK
Wspólnik
2005-01-03
2006-08-17
517 (PIĘĆSET SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNE WYSOKOŚCI 25.850 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
IRENEUSZ WIECZORKIEWICZ
Wspólnik
2006-08-17
2023-04-06
1034 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 51.700 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO- LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZRZĄDU WYSTĘPUJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUCJA PLUCIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-03
2008-08-21
ELIASZ JÓZEF GOŹDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-03
2006-08-17
2005-01-03
2006-08-17
ZEGADŁOWICZA, 36A, SZCZECIN, 71-475, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie