KRS 0000224128
NIP1050000184
REGON59230435900000
NazwaGUMBUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGUMBUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaGUMBUTEX S.R.O.
Data rejestracji 16 gru 2004 (20 lat temu) 16 gru 2004
Data usunięcia 16 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres CMENTARNA, 33, DOBRYSZYCE, 97-505, DOBRYSZYCE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego T. BATI, 5263, ZLIN, 76202, BATI, REPUBLIKA CZESKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOADAM KRZYSZTOF KLAJA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-12-16
2008-02-29
ADAM KRZYSZTOF KLAJA
Likwidator
2008-02-29
2009-02-16
ORGAN REPREZENTACJIPEŁNOMOCNIK SPÓŁKI (CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI)
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I W JEJ IMIENIU PODPISUJE PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI (CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI)
ZDENEK PIKNER
PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI (CZŁONEK ZARZĄDU)
2004-12-16
2009-02-16
ZDENEK LUNAK
PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI (CZŁONEK ZARZĄDU)
2004-12-16
2009-02-16
2004-12-16
2008-02-29
GUMBUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie