KRS 0000223947
NazwaPOL-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOL-MAX
Data rejestracji 14 gru 2004 (20 lat temu) 14 gru 2004
Data usunięcia 17 mar 2021 17 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARKI WOJENNEJ, 1B, STARE POLE, 82-220, STARE POLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEWOJCIECH JANUSZ MACH
Wspólnik
2004-12-14
2005-06-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MACIEJ GRZEGORZ GĄSIOROWSKI
Wspólnik
2005-06-30
2007-03-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
SZYMON JAN SZAŁACHOWSKI
Wspólnik
2007-03-16
2008-10-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ANDRZEJ SEBASTIAN MARSZAŁKIEWICZ
Wspólnik
2008-10-16
2021-03-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA
Prokurent
2007-03-16
2021-03-17
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
MACIEJ GRZEGORZ GĄSIOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-30
2007-03-16
SZYMON JAN SZAŁACHOWSKI
PREZES
2007-03-16
2008-10-16
ANDRZEJ SEBASTIAN MARSZAŁKIEWICZ
PREZES
2008-10-16
2021-03-17
2004-12-14
2008-10-16
WIELKOPOLSKA, 403, GDYNIA, 81-531, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie