KRS 0000223890
REGON30034019800000
Nazwa"SIGNUM CAPITAL & INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIGNUM CAPITAL & INVESTMENT
Data rejestracji 20 gru 2004 (20 lat temu) 20 gru 2004
Data usunięcia 13 mar 2017 13 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 43, POZNAŃ, 61-028, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWATOMASZ KORECKI
Wspólnik
2004-12-20
2016-09-06
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ.
MAREK ŻYWICKI
Wspólnik
2004-12-20
2016-09-06
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ.
JACEK MALISZEWSKI
Wspólnik
2004-12-20
2006-09-07
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
DAGMARA JUSTEK KOMOROWSKA
Wspólnik
2016-09-06
2017-03-13
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51 000,00 ZŁ
DAGMARA JUSTEK KOMOROWSKA
Likwidator
2016-09-06
2017-03-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU- LUB WIĘCEJ-OSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ KORECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-20
2016-09-06
MAREK ŻYWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-20
2016-09-06
JACEK MALISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-20
2006-09-07
2004-12-20
2016-09-06
"SIGNUM CAPITAL & INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie