KRS 0000223531
REGON23019157100000
NazwaA.P.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaA.P.M.
Data rejestracji 16 gru 2004 (20 lat temu) 16 gru 2004
Data usunięcia 04 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUFOROWA, 4, WROCŁAW, 52-131, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #202 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.MIKE MAHMOUD SHAIGAN
Wspólnik
2004-12-16
2005-04-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
PIOTR MARIUSZ DUBAJ
Wspólnik
2005-04-01
2005-08-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ARTHUR IWANOW
Wspólnik
2005-04-01
2020-09-04
50 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UMOCOWANY JEST DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU WYŻSZEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MIKE MAHOMOUD SHAIGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-16
2005-04-01
PIOTR MARIUSZ DUBAJ
PREZES ZARZĄDU
2005-04-01
2005-08-03
ARTHUR IWANOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-01
2020-09-04
2004-12-16
2005-04-01
ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNO - BUDOWLANYCH "WOD - INSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-16
2005-04-01
POLNA, 2, MYSŁAKOWICE, 58-533, MYSŁAKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie