KRS 0000223411
NIP9120002408
REGON93014315900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "HIMIS-BUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "HIMIS-BUS"
Data rejestracji 08 gru 2004 (20 lat temu) 08 gru 2004
Data usunięcia 17 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁĄKOWA, 27, KAMIENIEC WROCŁAWSKI, 55-002, KAMIENIEC WROCŁAWSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 335600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁAWOJCIECH JAN SOCHOCKI
Likwidator
2009-04-03
2010-12-17
JERZY MAREK MAJEWSKI
Likwidator
2009-04-03
2010-12-17
KRZYSZTOF STANISŁAW HOŃDO
Likwidator
2009-04-03
2010-12-17
KRZYSZTOF STANISŁAW HOŃDO
Wspólnik
2004-12-08
2010-12-17
224 (SŁOWNIE: DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 89.600 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH) ORAZ 168 (SŁOWNIE: STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.200 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH - W 1/4 Z WALERIĄ HOŃDO, TOMASZEM HOŃDO I LIDIĄ BARTOSZ.
JERZY MAREK MAJEWSKI
Wspólnik
2004-12-08
2010-12-17
236 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.400 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)
WOJCIECH JAN SOCHOCKI
Wspólnik
2004-12-08
2010-12-17
211 (DWIEŚĆIE JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 84.400 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)
EUGENIUSZ MARIAN HOŃDO
Wspólnik
2004-12-08
2006-11-02
168 (STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.200 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
WALERIA HOŃDO
Wspólnik
2006-11-02
2010-12-17
168 (SŁOWNIE: STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.200 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH - W 1/4 Z LIDIĄ BARTOSZ, TOMASZEM HOŃDO I KRZYSZTOFEM HOŃDO.
TOMASZ JAN HOŃDO
Wspólnik
2006-11-02
2010-12-17
168 (SŁOWNIE: STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.200 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH - W 1/4 Z WALERIĄ HOŃDO, LIDIĄ BARTOSZ, KRZYSZTOFEM HOŃDO.
LIDIA KATARZYNA BARTOSZ
Wspólnik
2006-11-02
2010-12-17
168 (SŁOWNIE: STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.200 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH - W 1/4 Z WALERIĄ HOŃDO, TOMASZEM HOŃDO I KRZYSZTOFEM HOŃDO.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF STANISŁAW HOŃDO
PREZES ZARZĄDU
2004-12-08
2009-04-03
JERZY MAREK MAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-08
2009-04-03
WOJCIECH JAN SOCHOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-08
2009-04-03
EUGENIUSZ MARIAN HOŃDO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-08
2005-07-12
2004-12-08
2004-12-20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HMIS-BUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-20
2009-04-03
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HIMIS-BUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie