KRS 0000223212
NIP8992522420
REGON93303868700000
NazwaVIDIS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIDIS -
Data rejestracji 07 gru 2004 (20 lat temu) 07 gru 2004
Data usunięcia 30 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OJCA BEYZYMA, 7, WROCŁAW, 53-204, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 252000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992522420
data rejestracji 24 lis 2004
status Czynny
03114011400000200579001001
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
04160014621085883670000012
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
19114011400000200579001004
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
32175010640000000041000805
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
46114011400000200579001003
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
50175010640000000041047526
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
60175010640000000010463149
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
62114011400000200579001006
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
66175010640000000010463138
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
70175010640000000011142745
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABARTOSZ PALUSKO
Beneficjent
MARCIN SZYMON STEFANOW
reprezentant
SZYMON STARUCHOWICZ
reprezentant
BARTOSZ PALUSKO
reprezentant
TOMASZ JÓZEF KLICZKOWSKI
Wspólnik
2008-09-02
2010-07-30
126 (STO DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 126.000 (STO DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-12-07
2007-07-31
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93288617200000
BARTOSZ PALUSKO
Wspólnik
2007-07-31
2010-07-30
126 (STO DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 126.000 (STO DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRYSTIAN KRZYSZTOF WALEC
Prokurent
2004-12-07
2007-07-31
PROKURA SAMOISTNA
SZYMON STARUCHOWICZ
Prokurent
2007-07-31
2009-12-08
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA MIKULSKA
Prokurent
2009-12-08
2010-07-30
PROKURA ŁĄCZNA Z MARTĄ PALUSKO I BEATĄ KUSY.
MARTA ANNA PALUSKO
Prokurent
2009-12-08
2010-07-30
PROKURA ŁĄCZNA Z MAGDALENĄ MIKULSKĄ I BEATĄ KUSY.
BEATA MARIA KUSY
Prokurent
2009-12-08
2010-07-30
PROKURA ŁĄCZNA Z MAGDALENĄ MIKULSKĄ I MARTĄ PALUSKO.
BARTOSZ PALUSKO
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
BARTOSZ PALUSKO
PREZES ZARZĄDU
2004-12-07
2010-07-30
TOMASZ JÓZEF KLICZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-02
2010-07-30
KRZYSZTOF SZYMCZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-17
2010-07-30
2004-12-07
2005-01-11
AL. ARMII KRAJOWEJ, 4B, WROCŁAW, 51-141, WROCŁAW, POLSKA
2005-01-11
2007-07-31
AL. ARMII KRAJOWEJ, 14 B, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie