KRS 0000223174
NIP5992892569
REGON21130493000000
NazwaCARLSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARLSSON
Data rejestracji 03 gru 2004 (20 lat temu) 03 gru 2004
Data usunięcia 12 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODMIEJSKA, 20, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANACARSTEN HEIN
Wspólnik
2004-12-03
2015-04-22
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000,00 ZŁ
JUSTYNA MONIKA BOCHEŃSKA
Wspólnik
2004-12-03
2015-04-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
KARL-HEINZ WILLI BOBAN
Wspólnik
2004-12-03
2015-04-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
KATARZYNA MARTA MADALIŃSKA
Wspólnik
2015-04-22
2018-11-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MACIEJ ANDRZEJ KOBIERSKI
Wspólnik
2015-04-22
2018-11-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MAREK HENRYK HALICKI
Wspólnik
2018-11-30
2022-05-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JUSTYNA MONIKA BOCHEŃSKA
Prokurent
2004-12-03
2008-09-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
CARSTEN HEIN
PREZES ZARZĄDU
2004-12-03
2015-04-22
KATARZYNA MARTA MADALIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-22
2018-11-30
MAREK HENRYK HALICKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-30
2022-05-12
2004-12-03
2015-04-22
"HEIN VET POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-03
2015-04-22
ŻWIROWA, 41, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie