KRS 0000223107
REGON43273671000000
NazwaLUBEX PIETRAS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaLUBEX PIETRAS I WSPÓLNICY
Data rejestracji 03 gru 2004 (20 lat temu) 03 gru 2004
Data usunięcia 06 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 43, LEŚCE, 21-080, GARBÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#244 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #F BUDOWNICTWO #H HOTELE I RESTAURACJE #M EDUKACJA #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNAMARZENA IWONA RADZIKOWSKA
Wspólnik
2004-12-03
2007-02-19
ZOFIA PIETRAS
Wspólnik
2004-12-03
2009-11-06
BOŻENA KRYSTYNA SIEROCKA
Wspólnik
2004-12-03
2005-05-17
DANUTA MARIA SIEROCKA
Wspólnik
2004-12-03
2005-05-17
MARIAN STASIUK
Wspólnik
2005-05-17
2006-07-10
TOMASZ STACHURSKI
Wspólnik
2005-05-17
2006-07-10
MAGDALENA SYLWIA KOWALSKA
Wspólnik
2005-05-17
2007-04-06
JAROSŁAW STAŃCZAK
Wspólnik
2006-07-10
2009-11-06
PIOTR ARTUR SIEROCKI
Wspólnik
2006-07-10
2007-04-06
KATARZYNA TRELA STACHURSKA
Wspólnik
2006-07-10
2007-02-19
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST JAROSŁAW STAŃCZAK
ZOFIA PIETRAS
Członek Organu Reprezentacji
2004-12-03
2009-11-06
DANUTA MARIA SIEROCKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-12-03
2005-05-17
BOŻENA KRYSTYNA SIEROCKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-12-03
2005-05-17
TOMASZ STACHURSKI
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-17
2007-02-19
MARIAN STASIUK
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-17
2007-02-19
MAGDALENA SYLWIA KOWALSKA
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-17
2007-04-06
JAROSŁAW STAŃCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2007-02-19
2009-11-06
PIOTR ARTUR SIEROCKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-02-19
2007-04-06
MARZENA IWONA RADZIKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-12-03
2007-02-19
2004-12-03
2005-05-17
ŁĘCZYŃSKA, 43, LUBLIN, 20-313, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie