KRS 0000223045
NIP5252321611
REGON01587992800000
Nazwa"FOTO-ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWIDACJI
Krótka nazwa"FOTO-ARKA" W LIWIDACJI
Data rejestracji 02 gru 2004 (20 lat temu) 02 gru 2004
Data usunięcia 06 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WALECZNYCH, 62, WARSZAWA, 03-926, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMIWIESŁAW FIGURSKI
Wspólnik
2004-12-02
2018-07-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 PLN
EKATERINA BORZYKH
Wspólnik
2004-12-02
2018-07-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 PLN
WIESŁAW FIGURSKI
Likwidator
2017-10-18
2018-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WIESŁAW FIGURSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-02
2017-10-18
EKATERINA BORZYKH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-18
2017-10-18
2004-12-02
2017-10-18
"FOTO-ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-02
2017-10-18
ALEJA JANA PAWŁA II, 82, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie