KRS 0000222997
NIP6961757121
REGON41156550500000
NazwaCELKA & WEBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCELKA & WEBER
Data rejestracji 07 gru 2004 (20 lat temu) 07 gru 2004
Data usunięcia 30 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOCISZEWSKIEGO, 2A, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 450000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2431Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO #2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2434Z PRODUKCJA DRUTU #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAKLAUDIA MARIA WEBER
Wspólnik
2004-12-07
2009-01-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW CELKA
Wspólnik
2009-01-20
2014-10-10
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ.
NATALIA DARIA WEBER
Wspólnik
2009-01-20
2013-11-19
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ
LIDIA WEBER
Wspólnik
2013-11-19
2021-06-30
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ
WOJCIECH MICHAŁ CELKA
Wspólnik
2014-10-10
2021-06-30
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW CELKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-01-20
2013-11-19
PRZEMYSŁAW CELKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-19
2021-06-30
WALDEMAR NORBERT WEBER
PREZES ZARZĄDU
2010-08-13
2013-11-19
KLAUDIA MARIA WEBER
PREZES ZARZĄDU
2004-12-07
2010-08-13
2004-12-07
2009-01-20
"PROFILEX-WEBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-07
2009-01-20
39, STRZELCE MAŁE, 63-820, PIASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie