KRS 0000222730
NIP7251889345
REGON47329193300000
Nazwa"PRIVATE EQUITY INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRIVATE EQUITY INVESTMENT
Data rejestracji 30 lis 2004 (20 lat temu) 30 lis 2004
Data usunięcia 29 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. POLITECHNIKI, 22/24, ŁÓDŹ, 93-590, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ANDRZEJ.SZPILKOWSKI@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 7251889345
data rejestracji 20 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMANDRZEJ SZPILKOWSKI
Wspólnik
2004-11-30
2021-07-29
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.500,00 ZŁOTYCH
DAMIAN ZBIGNIEW WOŹNIAK
Wspólnik
2007-02-05
2007-12-21
61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.500,00 ZŁOTYCH
ROZALIA SZPILKOWSKA
Wspólnik
2007-12-21
2021-07-29
61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.500 ZŁ
ANDRZEJ SZPILKOWSKI
Prokurent
2018-09-05
2019-07-03
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ SZPILKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-30
2016-10-17
TOMASZ KRZYSZTOF ZALEŚNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-30
2006-02-28
ROZALIA SZPILKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-09-05
2021-07-29
2004-11-30
2018-09-05
"FOTOKONSORCJUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-30
2015-07-07
AL. PIŁSUDSKIEGO, 15/23, ŁÓDŹ, 90-306, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie