KRS 0000222620
NIP5213307481
REGON01584078300000
Nazwa"K.P.W." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaK.P.W.
Data rejestracji 26 lis 2004 (20 lat temu) 26 lis 2004
Data usunięcia 14 mar 2019 14 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIPOWA, 32, STEGNA, 82-103, STEGNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 850000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213307481
data rejestracji 01 lut 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJBOGDAN PIOTR PRZEZPOLEWSKI
Wspólnik
2004-11-26
2006-08-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
JAN PRZEZPOLEWSKI
Wspólnik
2006-08-16
2007-03-01
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
MAREK PRZEZPOLEWSKI
Wspólnik
2007-03-01
2019-03-14
1400 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-01-10
2011-08-19
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
17093427400000
Wspólnik
2011-08-19
2013-05-23
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
14161525800000
BOGDAN PIOTR PRZEZPOLEWSKI
Wspólnik
2013-05-23
2019-03-14
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-11-27
2019-03-14
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
14659219000000
MAREK PRZEZPOLEWSKI
Prokurent
2015-04-13
2017-09-13
PROKURA SAMOISTNA
JAN PRZEZPOLEWSKI
Prokurent
2011-01-10
2015-04-13
PROKURA SAMOISTNA
JAN PRZEZPOLEWSKI
Likwidator
2017-09-13
2018-01-22
MAREK PRZEZPOLEWSKI
Likwidator
2018-08-23
2019-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEDNOOSOBOWY REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, SAMODZIELNIE.
JAN PRZEZPOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-26
2011-01-10
MAREK PRZEZPOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-10
2015-04-13
JAN PRZEZPOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-13
2017-09-13
2004-11-26
2017-09-13
"K.P.W." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-26
2011-01-10
AL.SIKORSKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
2011-01-10
2013-05-23
LIPOWA, 323, STEGNA, 82-103, STEGNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie