KRS 0000222091
NIP5420208135
REGON00044627900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"
Data rejestracji 20 lis 2004 (20 lat temu) 20 lis 2004
Data usunięcia 25 mar 2014 25 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WARSZAWSKA, 6A, BIAŁYSTOK, 15-062, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #9133 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAALEKSANDER TROCHIMCZYK
Likwidator
2013-05-14
2014-03-25
TADEUSZ SACHAREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-20
2008-09-17
WIECZYSŁAW KAMIEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-20
2014-03-25
MIROSŁAW KOŻUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-20
2014-03-25
ANDRZEJ PARFIENIUK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-20
2008-09-17
RYSZARD BERENSZTEJN
Członek Organu Nadzoru
2008-09-17
2014-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ALEKSANDER TROCHIMCZYK
PREZES
2004-11-20
2013-05-14
MIKOŁAJ WASILUK
ZASTĘPCA PREZESA
2004-11-20
2013-05-14
JERZY KROT
ZASTĘPCA PREZESA
2004-11-20
2013-05-14
2004-11-20
2013-05-14
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie