KRS 0000222054
NIP6262487058
REGON27391875200000
Nazwa"GEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEM
Data rejestracji 22 lis 2004 (20 lat temu) 22 lis 2004
Data usunięcia 28 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GWARKÓW, 35, RADZIONKÓW, 41-922, RADZIONKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6521Z LEASING FINANSOWY #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIGRZEGORZ MACIEJ CHĘCIŃSKI
Wspólnik
2004-11-22
2017-07-28
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 2500,00 ZŁ
TERESA CHĘCIŃSKA
Wspólnik
2004-11-22
2017-07-28
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 2500,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW CHĘCIŃSKI
Likwidator
2009-01-23
2017-07-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT ŁĄCZNIE. W SPRAWACH OKREŚLONEGO RODZAJU, ALBO DO ZAŁATWIENIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ JEDNOOSOBOWEGO PEŁNOMOCNICTWA NA PIŚMIE, OKREŚLAJĄC GRANICE UMOCOWANIA.
PRZEMYSŁAW FABIAN CHĘCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-22
2009-01-23
2004-11-22
2009-01-23
"GEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie