KRS 0000221968
NIP2220779498
REGON27832438800000
NazwaOŚRODEK USŁUG EDUKACYJNYCH NESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOŚRODEK USŁUG EDUKACYJNYCH NESTOR
Data rejestracji 29 lis 2004 (20 lat temu) 29 lis 2004
Data usunięcia 22 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 14, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#8010A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE #8010B SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE #8021A REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI W ZAKRESIE GIMNAZJALNEJ #8021C SZKOLNICTWO LICEALNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE #8022C SZKOŁY ARTYSTYCZNE DRUGIEGO STOPNIA #8022D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE) #8030A SZKOŁY WYŻSZE #8030C SZKOLNICTWO WYŻSZE #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANNA MARIA KACZMARCZYK
Wspólnik
2004-11-29
2018-01-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ
HELENA FELICJA KACZMARCZYK
Wspólnik
2004-11-29
2018-01-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ
HELENA FELICJA KACZMARCZYK
Likwidator
2016-01-28
2018-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 100 000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO WARTOŚCI 100 000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) BEZ ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
HELENA FELICJA KACZMARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-29
2012-04-04
ANNA MARIA KACZMARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-29
2006-09-05
JAN MARIAN KACZMARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-04
2016-01-28
2004-11-29
2006-12-06
OŚRODEK USŁUG EDUKACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-06
2016-01-28
OŚRODEK USŁUG EDUKACYJNYCH NESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-29
2006-12-06
KAROLA MIARKI, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
2006-12-06
2014-07-02
STARZYŃSKIEGO, 50, SOSNOWIEC, 41-215, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie