KRS 0000221890
NIP8842524854
REGON89155194500000
NazwaINTERMAR INTERNATIONAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERMAR INTERNATIONAL TECHNOLOGIES
Data rejestracji 17 lis 2004 (20 lat temu) 17 lis 2004
Data usunięcia 14 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAWELSKA, 5, WARSZAWA, 02-034, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0116Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0126Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1104Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPAWEŁ DULSKI
Wspólnik
2008-02-29
2008-12-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ROBERT ROWICKI
Wspólnik
2008-10-13
2008-12-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ URBANEK
Wspólnik
2008-12-30
2009-07-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MAREK SZELĄŻEK
Wspólnik
2004-11-17
2005-12-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ JANUSZ URBANEK
Wspólnik
2004-11-17
2006-07-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RENATA BARBARA WASIELEWSKA
Wspólnik
2005-12-07
2008-02-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ARTUR KLOC
Wspólnik
2006-07-20
2008-02-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAWA ALEKSANDRA ŁOJEK
Wspólnik
2008-02-29
2008-10-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ WYRWAS
Wspólnik
2008-12-30
2016-04-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-13
2009-12-09
PATRYCJA GABRIELA ŻUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-13
2009-12-09
TADEUSZ EDWARD ROSS
Członek Organu Nadzoru
2008-02-29
2008-10-13
DARIUSZ JAN DOMBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-29
2008-10-13
RYSZARD ADAM MAJAK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-29
2008-10-13
PIOTR MACIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-13
2009-12-09
ARTUR KLOC
Prokurent
2006-07-20
2008-02-29
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ DULSKI
Prokurent
2008-02-29
2009-02-19
PROKURA ŁĄCZNA
ROBERT ROWICKI
Prokurent
2008-08-27
2009-02-19
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAREK SZELĄŻEK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2005-12-07
PAWEŁ JANUSZ URBANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2006-07-20
RENATA BARBARA WASIELEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-07
2006-07-20
STEFAN MATUJEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-20
2008-02-29
EDWARD ADAM GRZĘDA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-20
2008-02-29
EDWARD ADAM GRZĘDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-29
2009-12-09
EDWARD ADAM GRZĘDA
PREZES ZARZĄDU
2009-12-09
2013-11-29
PAWEŁ DANIEL KOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-29
2008-12-30
PIOTR JAN MACIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-30
2009-12-09
2004-11-17
2005-12-07
ARMII KRAJOWEJ, 55, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2005-12-07
2006-07-20
GABRIELA NARUTOWICZA, 39, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie