KRS 0000221801
NIP5272449515
REGON01585727500000
Nazwa"ROSAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROSAL
Data rejestracji 20 gru 2004 (20 lat temu) 20 gru 2004
Data usunięcia 28 mar 2019 28 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMILOI HOANG VINH
Wspólnik
2004-12-20
2017-03-03
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95 000 ZŁOTYCH
TAM NGUYEN BA
Wspólnik
2017-03-03
2019-03-28
200 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
VAN CAO LONG
Prokurent
2004-12-20
2019-03-28
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LOI HOANG VINH
PREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2017-03-03
TAM NGUYEN BA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-03
2019-03-28
2004-12-20
2007-02-14
SPOKOJNA, 7, WARSZAWA, 01-044, WARSZAWA, POLSKA
2007-02-14
2008-04-09
NADRZECZNA, 12A, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2008-04-09
2018-10-19
ALEJA KRAKOWSKA, 129, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie