KRS 0000221727
NIP6961758310
REGON41156733200000
NazwaSALAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSALAWSKI
Data rejestracji 17 lis 2004 (20 lat temu) 17 lis 2004
Data usunięcia 25 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HIPOLITA NIESTRAWSKIEGO, 1, GOSTYŃ, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6961758310
data rejestracji 27 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIERINALDO SALA
Wspólnik
2004-11-17
2016-07-18
2 UDZIAŁY ZWYKŁE PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY ORAZ 10 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
ORLANDO LETTIERI
Wspólnik
2007-02-13
2016-07-18
3 UDZIAŁY ZWYKŁE PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY ORAZ 10 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
MORENO CANONICA
Wspólnik
2007-03-27
2016-07-18
5 UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY ORAZ 20 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
PAWEŁ RYMARCZYK
Wspólnik
2016-07-18
2021-02-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
KAROLINA MARIA HAJDUK
Prokurent
2004-11-17
2014-05-27
SAMODZIELNA
NATALIA PRUCIAK-SZUDA
Prokurent
2014-05-27
2016-07-18
SAMODZIELNA
MARTA PAWLAK
Likwidator
2017-08-24
2021-02-25
NORIS FERRARI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-17
2016-07-18
ORLANDO LETTIERI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-17
2016-07-18
KAROLINA HAJDUK
Członek Organu Nadzoru
2016-07-18
2021-02-25
MARTA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2016-07-18
2021-02-25
PAWEŁ RYMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-07-18
2021-02-25
DELANO SALA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-17
2016-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE.
RINALDO SALA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2016-07-18
PIOTR RYMARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-18
2017-08-24
2004-11-17
2017-08-24
SALAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-17
2014-07-21
10, TALARY, 63-820, PIASKI, POLSKA
2014-07-21
2016-02-24
FRANCISZKA RZEŹNICZAKA, 11D, ZIELONA GÓRA, 65-119, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie