KRS 0000221726
NIP5213111602
REGON01643594900000
Nazwa"ORIENTIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORIENTIK
Data rejestracji 16 lis 2004 (20 lat temu) 16 lis 2004
Data usunięcia 19 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.NIEPODLEGŁOŚCI, 48A, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5262 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEEWA MAŁGORZATA KREJNER
Wspólnik
2004-11-16
2008-06-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
SON KREJNER
Wspólnik
2004-11-16
2008-06-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
TRUY DO TRONG
Wspólnik
2008-06-06
2012-03-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
HUONG NGUYEN THI THAN
Wspólnik
2008-06-06
2012-03-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
HAI NGUYEN DANG
Wspólnik
2012-03-08
2020-05-19
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
THUY NGUYEN THI
Wspólnik
2012-03-08
2020-05-19
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EWA MAŁGORZATA KREJNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-16
2008-06-06
SON KREJNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-16
2008-06-06
TRUY DO TRONG
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-06
2012-03-08
THUY NGUYEN THI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-08
2020-05-19
HAI NGUYEN DANG
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2012-03-08
2020-05-19
HUONG NGUYEN THI THANH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-06
2012-03-08
2004-11-16
2008-06-06
BACHA, 22, WARSZAWA, 02-743, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie