KRS 0000221544
REGON29290519200000
NazwaTRANS - SERWIS BOGUSŁAW JÓZEF MUSZYŃSKI - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTRANS - SERWIS BOGUSŁAW JÓZEF MUSZYŃSKI -
Data rejestracji 10 lis 2004 (20 lat temu) 10 lis 2004
Data usunięcia 28 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 86, BOCHENIEC, 28-366, MAŁGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW SŁAWOMIR PASIEKA
Wspólnik
2004-11-10
2006-12-05
ROBERT MAREK PASIEKA
Wspólnik
2004-11-10
2006-04-25
KRZYSZTOF STANISŁAW WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2004-11-10
2012-12-28
MARIAN WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2005-10-21
2006-04-25
PAWEŁ JACEK KOWALCZYK
Wspólnik
2005-10-21
2006-12-05
KRZYSZTOF WŁODARCZYK
Wspólnik
2005-10-21
2011-08-08
LESZEK LUDWIN
Wspólnik
2005-10-21
2011-08-08
TOMASZ WOJCIECH JĘCZAŁA
Wspólnik
2005-10-21
2006-12-05
GRZEGORZ PROKOP
Wspólnik
2005-10-21
2011-08-08
MARIUSZ TERELAK
Wspólnik
2005-10-21
2011-08-08
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE NA ZEWNĄTRZ.
MIROSŁAW SŁAWOMIR PASIEKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-11-10
2006-12-05
BOGUSŁAW JÓZEF MUSZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-12-05
2012-12-28
2004-11-10
2006-12-05
TRANS-SERWIS MIROSŁAW SŁAWOMIR PASIEKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie