KRS 0000221448
NazwaWORK.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWORK.NET
Data rejestracji 15 lis 2004 (20 lat temu) 15 lis 2004
Data usunięcia 14 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PADEREWSKIEGO, 35, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8551 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #390 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOGRZEGORZ WOJTIUK
Wspólnik
2004-11-15
2010-10-29
36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH KOPACZYŃSKI
Wspólnik
2004-11-15
2010-10-29
32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR MŁYNARSKI
Wspólnik
2004-11-15
2010-10-29
32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ŁUKASZ LAMPERT
Wspólnik
2010-10-29
2019-10-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GRZEGORZ LECHOSŁAW GÓRSKI
Wspólnik
2010-10-29
2019-10-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ WOJTIUK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-15
2010-10-29
PIOTR MŁYNARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-15
2010-10-29
WOJCIECH KOPACZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-15
2010-10-29
ŁUKASZ LAMPERT
PREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2012-07-13
ŁUKASZ LAMPERT
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-13
2019-10-14
GRZEGORZ LECHOSŁAW GÓRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2012-07-13
GRZEGORZ LECHOSŁAW GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-13
2019-10-14
2004-11-15
2010-10-29
HODOWLANA, 52, WROCŁAW, 54-109, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie