KRS 0000221416
REGON87172369800000
Nazwa"AGRO-CZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRO-CZAR
Data rejestracji 09 lis 2004 (20 lat temu) 09 lis 2004
Data usunięcia 05 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 11, TOPORZYSKO, 87-134, ZŁAWIEŚ WIELKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPRZEMYSŁAW ŁUKASZ GAJDEMSKI
Likwidator
2010-10-12
2011-07-05
MIROSŁAW FRANCISZEK GAJDEMSKI
Likwidator
2010-10-12
2011-07-05
MIROSŁAW FRANCISZEK GAJDEMSKI
Wspólnik
2004-11-09
2011-07-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
PRZEMYSŁAW ŁUKASZ GAJDEMSKI
Wspólnik
2004-11-09
2011-07-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
ADRIANA GAJDEMSKA
Wspólnik
2004-11-09
2011-07-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
KAMIL GAJDEMSKI
Wspólnik
2004-11-09
2011-07-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
TERESA MARIA DRYGALSKA
Wspólnik
2004-11-09
2011-07-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MIROSŁAW FRANCISZEK GAJDEMSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-09
2010-10-12
PRZEMYSŁAW ŁUKASZ GAJDEMSKI
CZŁONEK
2004-11-09
2010-10-12
2004-11-09
2010-10-12
"AGRO-CZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie