KRS 0000221164
NIP6462100845
REGON27333401100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI "PAPROTKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI "PAPROTKA"
Data rejestracji 14 gru 2004 (20 lat temu) 14 gru 2004
Data usunięcia 22 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POZIOMKOWA, 77, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email PAPROTKATYCHY@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 6462100845
data rejestracji 01 maj 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAJANINA MARIA FALKOWSKA
Pełnomocnik
2019-06-21
2021-03-15
REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ, TJ. W URZĘDACH I INNYCH INSTYTUCJACH ORAZ PODPISYWANIE W TYM ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
MIKOŁAJ KUL
Likwidator
2021-03-15
2021-10-22
MARIA CHEŁMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-14
2007-09-10
DAGMARA MISZTAL
Członek Organu Nadzoru
2004-12-14
2007-09-10
KRYSTIAN PIOTR PASTERNY
Członek Organu Nadzoru
2004-12-14
2010-06-16
BARBARA SZCZOTKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-14
2010-06-16
JAN WŁADYSŁAW KUSZAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-12-14
2007-09-10
ALEKSANDER CZOSNYKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-10
2013-06-06
MARIAN ADAM NATANEK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-10
2010-06-16
ANDRZEJ JÓZEF KRUSZAKIN
Członek Organu Nadzoru
2010-06-16
2016-07-04
LUDMIŁA CECYLIA LYSKO
Członek Organu Nadzoru
2010-06-16
2016-07-04
KRYSTIAN PIOTR PASTERNY
Członek Organu Nadzoru
2013-06-06
2019-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JANUSZ KAPUSTA
PREZES
2004-12-14
2006-10-24
ZDZISŁAW WILCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-14
2020-08-20
DAMIAN STANISŁAW MAGUDA
PREZES ZARZĄDU
2006-10-24
2019-05-10
ROMAN LESISZ
CZŁONEK ZARZĄDU - PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZADU
2019-05-10
2019-06-21
JANUSZ KAPUSTA
PREZES ZARZĄDU
2019-08-09
2020-08-20
MIKOŁAJ KUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-20
2021-03-15
2004-12-14
2021-03-15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI "PAPROTKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie