KRS 0000221120
NIP6782941196
REGON35691240300000
NazwaCOMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMNET
Data rejestracji 08 lis 2004 (20 lat temu) 08 lis 2004
Data usunięcia 27 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 68b, KRAKÓW, 31-514, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #592 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAGDALENA SURÓWKA
Wspólnik
2004-11-08
2009-06-19
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ
PAWEŁ FEDOROW
Wspólnik
2004-11-08
2009-06-19
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
DARIUSZ LOCH
Wspólnik
2005-03-23
2009-06-19
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
JACEK CHOLEWA
Wspólnik
2005-03-23
2009-06-19
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ
CZESŁAW KUTEK
Wspólnik
2009-06-19
2018-08-27
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 (TYSIĄC 00/100) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY 00/100) ZŁOTYCH
ROMAN KRAWCZYK
Wspólnik
2009-06-19
2018-08-27
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 (TYSIĄC 00/100) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY 00/100) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MAGDALENA SURÓWKA
WICEPREZES DS. ROZWOJU
2004-11-08
2005-03-23
PAWEŁ FEDOROW
PREZES ZARZĄDU
2004-11-08
2009-06-19
DARIUSZ LOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-23
2009-06-19
JACEK CHOLEWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-23
2007-03-26
CZESŁAW KUTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-19
2018-08-27
ROMAN KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-19
2018-08-27
2004-11-08
2009-06-19
OS. JAGIELLOŃSKIE, 30, KRAKÓW, 31 - 836, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie