KRS 0000221097
NIP8942854982
REGON93304267700000
NazwaFUNDACJA EDUKACYJNA - PRIMO LOCO
Krótka nazwaEDUKACYJNA - PRIMO LOCO
Data rejestracji 05 lis 2004 (20 lat temu) 05 lis 2004
Data usunięcia 14 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8942854982
data rejestracji 01 wrz 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 lip 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #8010A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE #8010B SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE #8021 SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8532C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8532 SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9231C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #7320H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKIELENI BOROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2022-07-14
ELŻBIETA OSMÓLSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2009-09-08
MAŁGORZATA LECH KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2009-09-08
IWONA IDEC SADKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2022-07-14
TOMASZ KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2022-07-14
EWA ZAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2022-07-14
MARCIN KUŚNIERZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2009-09-08
LESZEK STACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2022-07-14
GRZEGORZ GULANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-30
2022-07-14
GRZEGORZ LIPUT
Członek Organu Nadzoru
2009-11-30
2022-07-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ POSPISYWANIA W IMIENIU FUNDACJI AKTÓW PRAWNYCH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.
MIROSŁAWA STACHOWIAK RÓŻECKA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2004-11-05
2009-09-08
DARIUSZ STANISŁAW KUŚ
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2004-11-05
2009-09-08
DARIUSZ STANISŁAW KUŚ
PREZES ZARZĄDU
2009-09-08
2022-06-27
KATARZYNA KOZDRA
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2004-11-05
2009-09-08
KATARZYNA KOZDRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-08
2022-07-14
ANNA LETYCJA JARACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-08
2009-11-30
2004-11-05
2006-03-20
PIERNIKOWA, 3, WROCŁAW, 52-332, WROCŁAW, POLSKA
2006-03-20
2016-03-17
SZCZĘŚLIWA, 28, WROCŁAW, 53-445, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie