KRS 0000220466
NIP6931823706
REGON39063506400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI "JARZĘBINA" W RETKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI "JARZĘBINA" W RETKOWIE
Data rejestracji 26 paź 2004 (20 lat temu) 26 paź 2004
Data usunięcia 21 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 48 B, RETKÓW, 59-150, GRĘBOCICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEROBERT KOŁODZIEJ
Likwidator
2016-06-29
2018-05-21
JÓZEF FRYCZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2010-07-23
KATARZYNA BARBARA KOTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2010-07-23
BARBARA FRICZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2010-07-23
JÓZEFA IDZIK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2010-07-23
JAN KULESZA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2005-07-01
ANNA DEMBEK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2010-07-23
STANISŁAW IDZIK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-23
2015-09-21
WALDEMAR JÓZEF SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-23
2018-05-21
JAN LASZCZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-23
2014-02-25
JANINA KAZIMIERA KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-23
2015-09-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM
JADWIGA PASTERNAK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-26
2018-05-21
MIECZYSŁAW WALENTY PIĄTEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-10-26
2012-07-11
MARIA WOLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2010-07-23
JÓZEF FRYCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-23
2018-05-21
DAMIAN RAFAŁ WÓJCIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2012-07-11
2018-05-21
2004-10-26
2016-06-29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI "JARZĘBINA" W RETKOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie