KRS 0000220398
NIP1251329666
REGON01585622900000
Nazwa"SOLIDUM SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLIDUM SERWIS
Data rejestracji 28 paź 2004 (20 lat temu) 28 paź 2004
Data usunięcia 23 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 51, M.ST. WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKATARZYNA MARIA CZAJKA
Prokurent
2006-06-27
2016-10-05
SAMOISTNA
PIOTR EUGENIUSZ KACZUBA
Likwidator
2016-10-05
2018-02-23
Wspólnik
2004-10-28
2006-06-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PLN 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIECY ZŁOTYCH)
00139185300000
Wspólnik
2006-06-27
2018-02-23
100 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 50.000,00 PLN
01193568200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
WOJCIECH JÓZEF ŚMIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-28
2006-06-27
PETER FRANZ MITSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-28
2006-06-27
1954-05-08
PIOTR EUGENIUSZ KACZUBA
PREZES ZARZĄDU
2006-06-27
2016-10-05
2004-10-28
2006-06-27
"INTER EUROPOL SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-27
2016-10-05
"SOLIDUM SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-28
2006-06-27
SŁONECZNA, 22, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie