KRS 0000220355
REGON00045042400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA "ODRA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIELOBRANŻOWA "ODRA"
Data rejestracji 29 paź 2004 (20 lat temu) 29 paź 2004
Data usunięcia 24 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SIENKIEWICZA, 50A, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #911 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNYCH #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNAJAN CZESŁAW TOMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-29
2006-02-22
JERZY ŚLUSARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-29
2006-08-24
WIESŁAW POLECHOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-29
2006-08-24
RYSZARD LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-22
2006-08-24
JAN TOMCZAK
Likwidator
2006-02-22
2006-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU,W TYM PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
MARIAN LEWANDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-29
2006-02-22
ZBIGNIEW OLEJNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-29
2006-02-22
JANUSZ PISAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-29
2006-02-22
STANISŁAW KRUK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-29
2005-04-06
JÓZEF RAPCEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-04-06
2006-02-22
2004-10-29
2006-02-22
SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA "ODRA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie