KRS 0000220318
NIP6171909016
REGON25094626100000
Nazwa"CHIRURG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHIRURG
Data rejestracji 26 paź 2004 (20 lat temu) 26 paź 2004
Data usunięcia 29 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 10, PLESZEW, 63-300, PLESZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM.JAN KRASIŃSKI
Wspólnik
2004-10-26
2008-02-29
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.900 ZŁ
ZBIGNIEW JÓZEF KOWAŃSKI
Wspólnik
2004-10-26
2019-01-29
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.100,00 ZŁ
ADAM WINCENTY MATUSZCZAK
Wspólnik
2004-10-26
2019-01-29
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.400,00 ZŁ
PAWEŁ EDWARD PRZYBYŁ
Wspólnik
2004-10-26
2019-01-29
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.100,00 ZŁ
LESZEK KACZMAREK
Wspólnik
2004-10-26
2019-01-29
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.400,00 ZŁ
ZDZISŁAW KARBOWSKI
Wspólnik
2004-10-26
2019-01-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00 ZŁ
MICHAŁ KARBOWSKI
Wspólnik
2004-10-26
2019-01-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00 ZŁ
MARIA BOŻENA WOŹNIAK
Likwidator
2017-09-29
2019-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) WYMAGA OŚWIADCZENIA WOLI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ADAM WINCENTY MATUSZCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-10-26
2008-02-29
ADAM WINCENTY MATUSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-29
2017-09-29
LESZEK KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-29
2017-09-29
JAN STEFAN KRASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-26
2008-02-29
PAWEŁ EDWARD PRZYBYŁ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-10-26
2008-02-29
ZBIGNIEW JÓZEF KOWAŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-10-26
2008-02-29
ZBIGNIEW JÓZEF KOWAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-29
2017-09-29
PAWEŁ EDWARD PRZYBYŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-29
2017-09-29
2004-10-26
2017-09-29
"CHIRURG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie