KRS 0000220234
NIP7122584750
REGON43124107500000
NazwaEXPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEXPERTUS
Data rejestracji 27 paź 2004 (20 lat temu) 27 paź 2004
Data usunięcia 29 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWIATÓW POLNYCH, 16, LUBLIN, 20-834, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7122584750
data rejestracji 05 cze 2000
status Czynny
86124025001111001109795330
PEKAO IV Oddział w Lublinie
ul. Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin POLSKA
58109026880000000107739507
SANPL 1 Oddział w Lublinie
ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA
93873500073000893520000010
BS8735 Centrala
ul. 1 Maja 7B 24-320 opolski POLSKA
36194010763182733500000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANNA URSZULA MAZUR
Beneficjent
ALICJA WIEWIÓRSKA
zgłaszający - wspólnik spółki
ANNA URSZULA MAZUR
zgłaszający - wspólnik spółki
ALICJA WIEWIÓRSKA
Beneficjent
ANNA URSZULA MAZUR
Wspólnik
2004-10-27
2015-01-29
501 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 25050,00 ZŁ.
DARIUSZ MANOWSKI
Wspólnik
2004-10-27
2009-07-21
334 UDZIAŁY PO 50 PLN ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 16 700 PLN
ALICJA WIEWIÓRSKA
Wspólnik
2004-10-27
2015-01-29
501 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 25050,00 ZŁ.
ANNA URSZULA MAZUR
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ALICJA WIEWIÓRSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZEŃ I ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 10.000 ZŁ.(DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
ANNA URSZULA MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2004-10-27
2015-01-29
DARIUSZ MANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-27
2009-07-21
ALICJA WIEWIÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-27
2009-07-21
ALICJA WIEWIÓRSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-21
2015-01-29
2004-10-27
2006-10-27
T. ZANA, 38, LUBLIN, 20-601, LUBLIN, POLSKA
2006-10-27
2007-11-29
BURSAKI, 18A, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA
2007-11-29
2012-07-20
SKALISTA, 10, LUBLIN, 20-823, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie