KRS 0000220168
NIP8160001780
REGON00046673800000
NazwaUSŁUGOWO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUGOWO HANDLOWA PRACY
Data rejestracji 03 lis 2004 (20 lat temu) 03 lis 2004
Data usunięcia 06 mar 2020 06 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 535, KURYŁÓWKA, 37-303, KURYŁÓWKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIJAN KASZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-03
2020-03-06
JÓZEF SKOWRONEK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-03
2006-08-28
MAREK CHUDY
Członek Organu Nadzoru
2004-11-03
2020-03-06
JÓZEF ZBIGNIEW BUCIOR
Członek Organu Nadzoru
2004-11-03
2006-08-28
ZBIGNIEW STAROŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-03
2020-03-06
MARIA CICHOŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-03
2006-08-28
JOLANTA HOROSZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-11-03
2020-03-06
EMILIA SZKLANNA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2020-03-06
SŁAWOMIR SPACZYŃSKI
Likwidator
2015-03-19
2020-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JAN ĆWIKŁA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-03
2015-03-19
EMILIA SZKLANNA
GŁÓWNY KSIĘGOWY - CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-03
2005-09-06
RYSZARD PĘCAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-03
2015-03-19
IRENA WILKOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-06
2015-03-19
2004-11-03
2013-04-09
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA
2013-04-09
2015-03-19
USŁUGOWO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie