KRS 0000220100
NIP9512212922
REGON01584543800000
Nazwa"RAJ MEDIA" PORZEZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"RAJ MEDIA" PORZEZIŃSCY
Data rejestracji 21 paź 2004 (20 lat temu) 21 paź 2004
Data usunięcia 05 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PUSZCZYKA, 8, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512212922
data rejestracji 20 kwi 2007
status Czynny
38114020040000310280505103
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
87105010251000009062678744
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ JAN PAWEŁ PORZEZIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
RAFAŁ JAN PAWEŁ PORZEZIŃSKI
Beneficjent
AGNIESZKA MARIA PORZEZIŃSKA
Wspólnik
2004-10-21
2021-10-05
RAFAŁ JAN PORZEZIŃSKI
Wspólnik
2004-10-21
2023-04-05
AGNIESZKA MARIA PORZEZIŃSKA
Wspólnik
2021-10-05
2022-05-10
MARIA JÓZEFA PORZEZIŃSKA
Wspólnik
2022-05-10
2023-04-05
RAFAŁ JAN PAWEŁ PORZEZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, JEST RAFAŁ PORZEZIŃSKI
AGNIESZKA MARIA PORZEZIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-10-21
2021-10-05
RAFAŁ JAN PORZEZIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-10-21
2023-04-05
2004-10-21
2007-02-26
SULMIERZYCKA, 6, WARSZAWA, 02-139, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie