KRS 0000219975
NIP6112380436
REGON23091166300000
NazwaDOLNOŚLĄSKI MIEJSKI TENISOWY KLUB SPORTOWY "SPARTAKUS"
Krótka nazwaDOLNOŚLĄSKI MIEJSKI TENISOWY KLUB SPORTOWY "SPARTAKUS"
Data rejestracji 20 paź 2004 (20 lat temu) 20 paź 2004
Data usunięcia 01 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SUDECKA, 42, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCHPIOTR MAKSYMILIAN HERMAN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2022-12-01
MACIEJ JUZWA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-12
2022-12-01
TADEUSZ DROZDA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-12
2022-12-01
RYSZARD JAN DZIĘGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2008-09-12
MIROSŁAW ZENON WITKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-20
2008-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POTRZEBNY JEST PODPIS PREZESA I SKARBNIKA DLA WAŻNOŚCI INNYCH PODPIS PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA
ROBERT ROMAN PRYSTROM
PREZES
2004-10-20
2008-09-12
BRONISŁAW KLEMENTOWSKI
WICEPREZES
2004-10-20
2008-09-12
WIESŁAW PALEŃ
SKARBNIK
2004-10-20
2008-09-12
ANDRZEJ JANUSZ SZTUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-20
2008-09-12
MACIEJ JUZWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-20
2008-09-12
MARIAN KLIMEK
SKARBNIK
2008-09-12
2022-12-01
MIROSŁAW ZENON WITKA
WICEPREZES
2008-09-12
2022-12-01
RYSZARD JAN DZIĘGOWSKI
PREZES
2008-09-12
2022-12-01
2004-10-20
2008-09-12
KONOPNICKIEJ, 1, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie